KRS 0000617303
NIP9512413448
REGON36443687600000
NazwaNEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNEH
Data rejestracji 11 maj 2016 (8 lat temu) 11 maj 2016
Data usunięcia 15 mar 2024 15 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELNA, 75, WARSZAWA, 00-805, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIŁUKASZ KOZIŃSKI
Wspólnik
2016-05-11
2023-08-10
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
PIOTR GAWRON
Wspólnik
2016-05-11
2023-08-10
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650,00 ZŁ
KONRAD MAREK ZAGÓRSKI
Wspólnik
2016-05-11
2020-05-27
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
ZBIGNIEW SZYMON BAGIŃSKI
Wspólnik
2018-04-20
2020-05-27
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ANDRZEJ LIS
Wspólnik
2020-05-27
2023-08-10
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MAGDALENA EWELINA MAZUR
Wspólnik
2020-05-27
2023-08-10
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
Wspólnik
2023-08-10
2024-03-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
38747671900000
ŁUKASZ KOZIŃSKI
Beneficjent
PIOTR GAWRON
Beneficjent
IWONA MAGDALENA KRYM
reprezentant
PIOTR GAWRON
reprezentant
ŁUKASZ KOZIŃSKI
reprezentant
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2023-08-10
2024-03-15
ŁUKASZ KOZIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR GAWRON
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ KOZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-11
2023-08-10
PIOTR GAWRON
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-11
2021-11-23
IWONA MAGDALENA KRYM
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-21
2023-08-10
2016-05-11
2023-08-10
NEH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-05-11
2019-12-02
UL. ADAMA BRANICKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
2019-12-02
2021-11-23
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 93, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
KM 209/22
2022-09-14
2023-10-19
101125.89 PLN
VI Nc-e 1476411/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Mateusz Kurek Kancelaria Komornicza nr XI w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie