KRS 0000730505
NIP5272851565
REGON38014120000000
NazwaWALSTEAD CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWALSTEAD CENTRAL EUROPE
Data rejestracji 07 maj 2018 (6 lat temu) 07 maj 2018
Data usunięcia 31 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WADOWICKA, 8A, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHWspólnik
2018-05-07
2018-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
WALSTEAD GROUP LIMITED
Wspólnik
2018-09-19
2021-04-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WALSTEAD LEYKAM DRUCK GMBH & CO KG
Wspólnik
2021-04-20
2022-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JULIAN GORDON ROTHWELL
Beneficjent
1969-12-16
MARK DAVID SCANLON
Beneficjent
1962-02-09
PAUL GEORGE UTTING
Beneficjent
1965-11-24
DEBRAH HARRIS
Beneficjent
1966-09-05
KATARZYNA BEATA RYBICKA
zgłaszający - członek zarządu
ROY ERNEST KINGSTON
Beneficjent
1958-08-17
GRZEGORZ STANISŁAW CZECH
Beneficjent
KATARZYNA BEATA RYBICKA
Beneficjent
GRZEGORZ STANISŁAW CZECH
zgłaszający - członek zarządu
JULIAN GORDON ROTHWELL
Beneficjent
OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
MARK DAVID SCANLON
Beneficjent
OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
PAUL GEORGE UTTING
Beneficjent
OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
DEBRAH HARRIS
Beneficjent
OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ROY ERNEST KINGSTON
Beneficjent
OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
GRZEGORZ STANISŁAW CZECH
Beneficjent
OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
KATARZYNA BEATA RYBICKA
Beneficjent
OS. FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY INDYWIDUALNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JULIAN ROTHWELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-19
2022-01-31
MARK SCANLON
PREZES ZARZĄDU
2019-01-22
2022-01-31
PAUL UTTING
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-19
2022-01-31
MARK SCANLON
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-19
2019-01-22
DEBRAH HARRIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-22
2022-01-31
1966-09-05
ROY ERNEST KINGSTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-22
2022-01-31
1958-08-17
MAGDALENA SWAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-22
2019-07-29
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2018-05-07
2018-09-19
GRZEGORZ STANISŁAW CZECH
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-22
2022-01-31
ZOE REPMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-07
2019-10-30
2018-05-07
2018-09-19
BORNFELT INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-09-19
2019-02-07
WALSTEAD EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-05-07
2018-09-19
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2018-09-19
2019-01-22
UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie