KRS 0000528449
NIP5252533129
REGON14617390200000
Nazwa"INDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Krótka nazwaINDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY
Data rejestracji 23 paź 2014 (10 lat temu) 23 paź 2014
Data usunięcia 20 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ZWYCIĘZCÓW, 28, WARSZAWA, 03-938, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #439 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAFAŁ JAN ELŻANOWSKI
Wspólnik
2014-10-23
2015-02-05
BARBARA MARTA TOPOLSKA
Wspólnik
2014-10-23
2015-02-05
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Wspólnik
2014-10-23
2015-02-05
ADAM JOSEPH MICHON
Wspólnik
2014-10-23
2015-02-05
ANAR HASSAM MICHON
Wspólnik
2014-10-23
2015-02-05
Wspólnik
2014-10-23
2016-05-20
14648811000000
HUMMINGBIRD 5 SCSP SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Wspólnik
2015-02-05
2016-05-20
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ: "INDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. ZGODNIE Z AKTAMI REJESTROWYMI, SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE "INDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" BRZMI: "W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE". AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: - ADAM JOSEPH MICHON - PREZES ZARZĄDU - ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2014-10-23
2016-05-20
14648811000000
2014-10-23
2014-11-18
ZWYCIĘZCÓW, 28, WARSZAWA, 03-938, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie