KRS 0000510969
NIP1132876698
REGON14726221700000
NazwaINDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 maj 2014 (10 lat temu) 28 maj 2014
Data usunięcia 11 kwi 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ZWYCIĘZCÓW, 28, WARSZAWA, 03-938, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1132876698
data rejestracji 01 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHSPÓŁKA PRAWA KANADYJSKIEGO PROWINCJI ONTARIO "PURPLE COW LIFESTYLE CONCEPT INC." Z SIEDZIBĄ W TORONTO
Wspólnik
2014-08-29
2019-04-11
Wspólnik
2014-05-28
2019-04-11
14226954500000
Wspólnik
2014-05-28
2019-04-11
14648811000000
RAFAŁ JAN ELŻANOWSKI
Wspólnik
2014-05-28
2019-04-11
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Wspólnik
2014-05-28
2019-04-11
ADAM JOSEPH MICHON
Wspólnik
2014-05-28
2019-04-11
ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA
Likwidator
2017-05-29
2019-04-11
ADAM JOSEPH MICHON
Likwidator
2017-05-29
2019-04-11
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TO JEST SPÓŁKA POD FIRMĄ: "INDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE "INDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ": "KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE". AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: - ANDRZEJ JANUSZ WYGLĄDAŁA - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-28
2017-05-29
14648811000000
2014-05-28
2017-05-29
"INDUSTRIAL CENTER 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA"
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie