KRS 0000446995
NIP1080014469
REGON14649943700000
NazwaRODESSA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRODESSA INVESTMENTS
Data rejestracji 10 sty 2013 (12 lat temu) 10 sty 2013
Data usunięcia 01 mar 2024 01 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 11, WARSZAWA, 00-633, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1080014469
data rejestracji 31 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 mar 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA ADA WALENTEK
Beneficjent
MAŁGORZATA ADA WALENTEK
reprezentant
Wspólnik
2013-01-10
2013-08-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
Wspólnik
2013-08-20
2024-03-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14072892500000
MATHIEU STEPHANE PALYNYCZAK
Prokurent
2018-11-22
2022-05-17
SAMOISTNA
JOANNA CHMIEL
Prokurent
2022-06-03
2023-05-05
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ WOŹNIAK
Prokurent
2022-11-10
2023-05-05
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ WOŹNIAK
Likwidator
2023-05-05
2024-03-01
MAŁGORZATA ADA WALENTEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE W PRZYPADKU OKREŚLONYM W ART. 2 UST. 2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2013-01-10
2013-08-20
PAWEŁ ANDRZEJ JARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-20
2018-08-29
LAURENCE ANDREE PAQUET
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-29
2019-10-21
TATIAN DIACONU
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-21
2020-04-22
MAŁGORZATA ADA WALENTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-22
2023-05-05
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-26
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 72493.94 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0.01 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 27436.56 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -99930.49 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 39007.38 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -582700.76 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 621708.14 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 621708.14 |
Aktywa razem | 39007.38 |
B. Aktywa obrotowe | 39007.38 |
- Należności krótkoterminowe | 359 |
2023
2023-01-01
2023-03-31
2023-06-26
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 23465.96 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -35804.13 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 15841.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -618504.89 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 634046.31 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 634046.31 |
Aktywa razem | 15841.42 |
B. Aktywa obrotowe | 15841.42 |
- Należności krótkoterminowe | 359 |
2013-01-10
2023-05-05
RODESSA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-10
2019-10-21
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie