KRS 0000113062
NIP8792311581
REGON87161713400000
NazwaTZMO ŚNIADECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTZMO ŚNIADECKI
Data rejestracji 20 maj 2002 (22 lata temu) 20 maj 2002
Data usunięcia 03 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POLNA, 115, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSŁAWOMIR LECH PEŁCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-20
2017-01-03
MAŁGORZATA BOGUMIŁA GRZYMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2017-01-03
ELŻBIETA HELENA MROZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2006-08-18
PIOTR KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2017-01-03
MONIKA FRANCISZKA KULTYS
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2006-08-18
JOANNA ANUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2011-07-12
BOŻENA MARIA NALASKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2011-07-12
KATARZYNA ANDRZEJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2003-07-28
SŁAWOMIR KAŹMIERKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-20
2014-05-20
KATARZYNA ANNA ZMITROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2014-05-20
Wspólnik
2002-05-20
2007-10-22
390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.000 ZŁOTYCH
00040678800000
Wspólnik
2014-10-01
2017-01-03
6400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 200 000 ZŁ
47003513500000
Wspólnik
2002-05-20
2014-10-01
6400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3 200 000 ZŁ
87051465600000
PIOTR KRZYSZTOF JAŚNIEWSKI
Prokurent
2014-07-07
2015-10-01
PROKURA SAMOISTNA
CEZARY BIJAK
Likwidator
2015-10-01
2017-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DO TEGO 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IRENA MARIANNA BRODA
PREZES
2002-05-20
2014-05-20
RYSZARD MARCIN SŁABY
CZŁONEK
2002-05-20
2014-05-20
CEZARY BIJAK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-20
2015-10-01
2002-05-20
2004-01-23
ŚNIADECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-23
2015-10-01
TZMO ŚNIADECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie