KRS 0000701041
NIP5272825591
REGON36863062900000
NazwaADEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaADEMCO
Data rejestracji 30 paź 2017 (7 lat temu) 30 paź 2017
Data usunięcia 01 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DOMANIEWSKA, 39, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOANNA WITKOWSKA SOCHAL
Prokurent
2018-11-20
2021-05-11
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL GROPPE
Beneficjent
1989-09-18
MARIO SERGIO DE FREITAS MOURA
Beneficjent
1975-12-23
MICHELE FRASCA
Beneficjent
1973-10-19
MAREK ARNDT
Beneficjent
MAREK ARNDT
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2017-10-30
2018-06-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
HONEYWELL GMBH
Wspólnik
2018-06-20
2019-05-11
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ADEMCO 1 GMBH
Wspólnik
2019-05-11
2023-02-01
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH
DANIEL GROPPE
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE ADEMCO 1 GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ADEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MARIO SERGIO DE FREITAS MOURA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE ADEMCO 1 GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ADEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MICHELE FRASCA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE ADEMCO 1 GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI ADEMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MAREK ARNDT
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE DOKONUJĄCEJ ZGŁOSZENIA (CZŁONEK ZARZĄDU)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PIOTR KRZYSZTOF MIECZNIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-20
2018-11-20
ADAM GRZEGORZ MAZANIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-20
2021-03-09
MAREK ARNDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-20
2023-02-01
ANNA WITKOWSKA SOCHAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-05-11
2023-02-01
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2017-10-30
2018-06-20
MAREK JERZY ŁADA
PREZES ZARZĄDU
2018-06-20
2018-11-20
2017-10-30
2018-06-20
ELLANDE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-30
2018-06-20
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie