KRS 0000539813
NIP5213687288
REGON36068093500000
NazwaIMPERIAL FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPERIAL FINANCIAL
Data rejestracji 21 sty 2015 (10 lat temu) 21 sty 2015
Data usunięcia 28 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213687288
data rejestracji 29 mar 2021
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIAGATA GOŁASZEWSKA
Beneficjent
JOANNA BARBARA TKACZ
Beneficjent
JOANNA BARBARA TKACZ
reprezentant
Wspólnik
2015-01-21
2021-03-03
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
01096597100000
JOANNA BARBARA TKACZ
Wspólnik
2021-03-03
2024-08-28
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH
AGATA GOŁASZEWSKA
Wspólnik
2021-03-03
2024-08-28
270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.500 ZŁOTYCH
AGATA GOŁASZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOANNA BARBARA TKACZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ WOJCIECH ZIEMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-21
2021-03-03
CEZARY GREGORCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-21
2021-03-03
JOANNA BARBARA TKACZ
PREZES ZARZĄDU
2021-03-03
2024-08-28
2015-01-21
2018-08-23
IMPERA FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-21
2021-03-03
UL. WOŁOSKA, 22A, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
2021-03-03
2023-03-08
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 117, WARSZAWA, 00-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie