KRS 0000518570
NIP5272718033
REGON14735926000000
NazwaVERGILIUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVERGILIUS POLSKA
Data rejestracji 04 sie 2014 (10 lat temu) 04 sie 2014
Data usunięcia 28 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FASOLOWA, 32, WARSZAWA, 02-482, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 19936100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272718033
data rejestracji 08 sie 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJŁUKASZ DANIEL KRAWCZYK
Beneficjent
DARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK
Beneficjent
ŁUKASZ DANIEL KRAWCZYK
reprezentant
DARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK
reprezentant
Wspólnik
2014-08-04
2016-06-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
DARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK
Wspólnik
2016-06-20
2019-06-28
387.957 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.397.850 ZŁOTYCH
DARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-06-20
2019-06-28
ŁUKASZ DANIEL KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2016-06-20
2019-06-28
ARKADIUSZ WOJCIECH MICHALISZYN
Członek Organu Nadzoru
2016-06-20
2019-06-28
ŁUKASZ DANIEL KRAWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2014-08-04
2016-06-20
VIOLETTA KRAWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-20
2019-06-28
2014-08-04
2016-06-20
TALLENA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-04
2016-06-20
AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie