KRS 0000387815
NIP6652967665
REGON30168203800000
NazwaFIREKOM SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFIREKOM
Data rejestracji 31 maj 2011 (13 lat temu) 31 maj 2011
Data usunięcia 14 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. FASOLOWA, 32, WARSZAWA, 02-482, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1187500,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1187500,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji11875000
Dane podatkowe
NIP 6652967665
data rejestracji 01 mar 2011
status Czynny
12109020530000000115748352
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHDARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK
Beneficjent
VIOLETTA MARZENA KRAWCZYK
Beneficjent
VIOLETTA MARZENA KRAWCZYK
reprezentant
VIOLETTA MARZENA KRAWCZYK
Likwidator
2013-05-24
2020-03-04
ŁUKASZ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2020-10-14
DARIUSZ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2020-10-14
PIOTR KAZIMIERZ PIEKARSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-31
2015-01-22
GRZEGORZ DOBROWOLSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-12
2020-10-14
JERZY TOMASZ DOBROSIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-12-12
2015-01-22
DARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
VIOLETTA MARZENA KRAWCZYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
VIOLETTA MARZENA KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-31
2013-05-24
MARIUSZ KRZYSZTOF BIBER
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-05-31
2013-05-24
VIOLETTA MARZENA KRAWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2020-03-04
2020-10-14
2011-05-31
2013-05-24
FIREKOM SPÓŁKA AKCYJNA
2013-05-24
2020-03-04
FIREKOM SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2011-05-31
2015-01-22
NOSKOWSKIEGO, 1A, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie