KRS 0000035046
NIP6310101804
REGON27150754200000
NazwaGLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH
Data rejestracji 14 sie 2001 (23 lata temu) 14 sie 2001
Data usunięcia 27 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PORTOWA, 18, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji200000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2922Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓWCOWYCHTYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCHNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5114Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5187Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI #2811B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH #2840Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI, METALURGIA PROSZKÓWNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #2851Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2852Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHMARIA WIESŁAWA WITEK
Prokurent
2006-05-16
2008-08-26
ŁĄCZNA
JERZY JURCZENKO
Prokurent
2007-04-25
2007-12-10
ŁĄCZNA
BOGUSŁAW ANDRZEJ GACŁAWSKI
Prokurent
2007-12-10
2008-08-26
PROKURA ŁĄCZNA
GERARD JÓZEF KLYTTA
Prokurent
2002-09-11
2006-02-28
ŁĄCZNA
JANUSZ MAREK ZAWADZKI
Prokurent
2003-10-17
2006-02-28
ŁĄCZNA
GERARD JÓZEF KLYTTA
Prokurent
2006-05-16
2007-04-25
ŁĄCZNA
ANDRZEJ SOKÓLSKI
Likwidator
2008-08-26
2012-01-27
ELŻBIETA KISIEL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2009-04-17
JÓZEF HABER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2006-07-25
DARIUSZ MAŚLERZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2006-07-25
ROBERT BŁASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2003-07-22
ELŻBIETA PIKUL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-11
2007-11-08
MAGDALENA WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-07-22
2012-01-27
MARCIN JANIK
Członek Organu Nadzoru
2007-11-08
2008-08-26
JANINA ŚLEDZIONA
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2012-01-27
DANUTA KRAUZOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-04-17
2012-01-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
RYSZARD MARKOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-14
2005-09-28
GERARD KLYTTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-14
2001-12-18
JANUSZ MAREK ZAWADZKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-18
2003-04-08
ANDRZEJ WŁODZIMIERZ KUŁACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-28
2006-02-28
ELŻBIETA JANINA PIKUL
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO ZARZĄDU SPÓŁKI NA OKRES DO DNIA 18.12.2006 R.
2006-12-18
2007-01-23
PIOTR TADEUSZ ZABOROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-01-23
2008-03-14
ELŻBIETA JANINA PIKUL
OSOBA POWOŁANA DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU OD 20.12.2006 R. DO 04.01.2007 R.
2007-02-12
2007-02-23
JÓZEF SEBESTA
PREZES ZARZĄDU
2001-08-14
2006-12-18
ELŻBIETA BOŻENA KISIEL
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU NA OKRES OD DNIA 25.02.2008R. DO DNIA 21.03.2008R.
2008-03-14
2008-04-08
MAREK ANTONI MULAK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-08
2008-08-18
2001-08-14
2006-03-22
GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH "ZREMB" SPÓŁKA AKCYJNA
2006-03-22
2008-08-26
GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie