KRS 0000613059
NIP6762506244
REGON36427311500000
NazwaMINISTRY OF IDEAS REGISTERED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMINISTRY OF IDEAS REGISTERED POLAND
Data rejestracji 22 kwi 2016 (8 lat temu) 22 kwi 2016
Data usunięcia 19 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE UJAZDOWSKIE, 41, WARSZAWA, 00-540, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762506244
data rejestracji 07 maj 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUJASON TRIGG
Wspólnik
2016-04-22
2018-06-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁOTYCH
MOI HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2018-06-18
2023-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
WORKWAVE UK INTERMEDIATE LIMITED
Wspólnik
2023-02-15
2024-06-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MICHAEL ALAN TAYLOR
Beneficjent
1974-05-21
MICHAEL ALAN TAYLOR
reprezentant
1974-05-21
JAKUB MACIEJ PLEWKA
reprezentant
WACŁAW BARGIEL
Prokurent
2016-07-20
2019-08-06
PROKURA SAMOISTNA
JAKUB MACIEJ PLEWKA
Likwidator
2023-08-21
2024-06-19
MICHAEL ALAN TAYLOR
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE DO CRBR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI PREZES ZARZĄDU ORAZ, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, CZŁONKOWIE ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW BEZ WZGLĘDU NA PEŁNIONĄ W NIM FUNKCJĘ.
ANTHONY JOHN EDWARDS
PREZES ZARZĄDU
2018-06-18
2020-12-21
MICHAEL ALAN TAYLOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-18
2020-12-21
1974-05-21
JOHN LEIFERMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-21
2021-04-09
GORDON MACNEIL
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-21
2021-04-09
JASON TRIGG
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-18
2019-10-04
MICHAEL ALAN TAYLOR
PREZES ZARZĄDU
2020-12-21
2023-02-15
1974-05-21
JAKUB MACIEJ PLEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-04-09
2023-08-21
JASON TRIGG
PREZES ZARZĄDU
2016-04-22
2018-06-18
2016-04-22
2023-08-21
MINISTRY OF IDEAS REGISTERED POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-22
2021-04-09
UL. SZEROKA, 31, KRAKÓW, 31-053, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie