KRS 0000648257
NIP5252687507
REGON36603818600000
NazwaNOBLE SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNOBLE SOFA
Data rejestracji 08 gru 2016 (8 lat temu) 08 gru 2016
Data usunięcia 16 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252687507
data rejestracji 14 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2016-12-08
2017-09-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
14134951000000
SCAN-THORS (U.K.) LIMITED
Wspólnik
2017-09-20
2023-01-16
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
Wspólnik
2017-09-20
2023-01-16
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
36077135900000
PAWEŁ SERAFIN
Likwidator
2021-01-26
2023-01-16
MARTIN KAY
Członek Organu Nadzoru
2017-09-20
2023-01-16
1947-11-11
BENJAMIN OLIVER KAY
Członek Organu Nadzoru
2017-09-20
2023-01-16
DAVID PATRICK JOHNSON
Członek Organu Nadzoru
2017-09-20
2023-01-16
MARTIN KAY
Beneficjent
1947-11-11
PAWEŁ SERAFIN
Beneficjent
PAWEŁ SERAFIN
reprezentant
MARTIN KAY
Beneficjent
WSPÓLNIK UDZIAŁOWCA
PAWEŁ SERAFIN
Beneficjent
WSPÓLNIK UDZIAŁOWCA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
JAKUB MACIEJ PLEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-08
2017-09-20
PAWEŁ SERAFIN
PREZES ZARZĄDU
2017-09-20
2021-01-26
2016-12-08
2017-09-20
GENUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-09-20
2021-01-26
NOBLE SOFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie