KRS 0000050906
NIP5262578122
REGON01739273900000
NazwaH.B. FULLER DEUTSCHLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaH.B. FULLER DEUTSCHLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaH.B.FULLER DEUTSCHLAND GMBH
Data rejestracji 11 paź 2001 (23 lata temu) 11 paź 2001
Data usunięcia 13 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego AN DER ROTEN BLEICHE, 2-3, LUNEBURG, D-21335, LUNEBURG, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWBOGUSŁAW MICHAŁ MOROZ
OSOBA UPRAWNIONA W ODDZIALE DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNEGO-DYREKTOR ODDZIAŁU
2001-10-11
2017-10-18
PETER DR. REMMERS
Prokurent
2017-10-18
2018-07-13
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM PREZESEM LUB DRUGIM PROKURENTEM
BURKART REINEKE
Prokurent
2017-10-18
2018-07-13
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM PREZESEM LUB DRUGIM PROKURENTEM
ANNET LINEMANN
Prokurent
2017-10-18
2018-07-13
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM PREZESEM LUB DRUGIM PROKURENTEM
JAKUB MACIEJ PLEWKA
Likwidator
2017-10-18
2018-07-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO PREZESA, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA KILKU PREZESÓW, SPÓŁKA REPREZENTOWANIA JEST WSPÓLNIE PRZEZ DWÓCH PREZESÓW LUB PRZEZ JEDNEGO PREZESA WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT CONRAD MARTSCHING
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-26
2017-10-18
ROBERT CONRAD MARTSCHING
PREZES ZARZĄDU
2017-10-18
2018-07-13
PEER HOHENHORN DAMMANN
PREZES ZARZĄDU
2017-10-18
2018-07-13
WOLFGANG FRANZ ZENKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-11
2010-08-12
JAMES C. MCCREARY JR.
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-19
2014-07-21
RALF JOERG MUELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-19
2013-05-15
NICHOLAS CONRAD LEHMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-26
2017-10-18
STEFAN RESCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-15
2017-10-18
STEFAN RESCH
PREZES ZARZĄDU
2017-10-18
2018-07-13
ANTJE GERBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-21
2016-09-26
2001-10-11
2017-10-18
H.B.FULLER DEUTSCHLAND GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2001-10-11
2017-12-14
UNIWERSYTECKA, 1, WARSZAWA, 02-036, WARSZAWA, POLSKA
2001-10-11
2002-04-19
BETHMANNSTR, 50-54, FRANKFURT NAD MENEM, 60311, FRANKFURT NAD MENEM, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie