KRS 0000648256
NIP5252687513
REGON36603850700000
NazwaVARDUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVARDUN
Data rejestracji 08 gru 2016 (8 lat temu) 08 gru 2016
Data usunięcia 18 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252687513
data rejestracji 02 sie 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2016-12-08
2018-08-13
100 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
14134951000000
COMSA, S.A.
Wspólnik
2018-08-13
2022-05-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
FERNANDO PRAXEDES GARCIA
Likwidator
2021-07-07
2022-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO
JAKUB MACIEJ PLEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-08
2018-08-13
FERNANDO PRÁXEDES GARCIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-13
2021-07-07
FRANCISCO JOSÉ GAMBERO CASTRO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-13
2020-04-09
SANTIAGO ARDERIU USART
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-04-09
2021-07-07
2016-12-08
2021-07-07
VARDUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie