KRS 0000574360
NIP6762492803
REGON36246108300000
NazwaKG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 wrz 2015 (9 lat temu) 07 wrz 2015
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SZCZEPAŃSKA, 7, KRAKÓW, 31-011, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762492803
data rejestracji 15 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lut 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆCYPRIAN WOJCIECH CHAŁUPCZAK
Wspólnik
2015-09-07
2017-06-06
PIOTR TADEUSZ MAREK
Wspólnik
2015-09-07
2017-06-06
FILIP DOMINIK WOJDAK
Wspólnik
2017-09-21
2022-02-17
KATARZYNA AGNIESZKA WOJDAK
Wspólnik
2017-09-21
2022-02-17
CYPRIAN WOJCIECH CHAŁUPCZAK
Wspólnik
2017-09-21
2022-01-17
ADAM DARIUSZ PABISEK
Wspólnik
2017-09-21
2022-02-17
KRZYSZTOF STANISŁAW POLAK
Wspólnik
2017-09-21
2021-05-24
WITOSŁAW MAREK ŁATAŚ
Wspólnik
2017-09-21
2022-01-17
PATRICK DEN BULT
Wspólnik
2017-09-21
2022-02-17
PAWEŁ ŁUKASZ JACASZEK
Wspólnik
2017-09-21
2022-02-17
ADAM DARIUSZ PABISEK
Beneficjent
FILIP DOMINIK WOJDAK
zgłaszający - likwidator
PIOTR SKAŁOŃ
Beneficjent
PIOTR SKAŁOŃ
zgłaszający - likwidator
FILIP DOMINIK WOJDAK
Beneficjent
ADAM DARIUSZ PABISEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA DYSPONUJE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI
PIOTR SKAŁOŃ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA DYSPONUJE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI
FILIP DOMINIK WOJDAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA SPRAWUJĄCA KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA DYSPONUJE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ. KOMANDYTARIUSZE MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA (§ 10 UMOWY SPÓŁKI). KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA KG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA UMÓW ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI W IMIENIU SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH BEZ WZGLĘDU NA KWOTĘ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONKOWIE ZARZĄDU W SPÓŁCE KG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: FILIP WOJDAK - PREZES ZARZĄDU CYPRIAN CHAŁUPCZAK - CZŁONEK ZARZĄDU TOMASZ LIS - CZŁONEK ZARZĄDU PIOTR SKAŁOŃ - CZŁONEK ZARZĄDU ADAM PABISEK - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-07
2022-02-17
36195037700000
2015-09-07
2022-02-17
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-07
2022-02-17
KG INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-07
2022-02-17
UL. SZCZEPAŃSKA, 7, KRAKÓW, 31-011, KRAKÓW, POLSKA
2015-09-07
2022-02-17
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-09-07
2022-02-17
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-09-07
2022-02-17
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2015-09-07
2022-02-17
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-09-07
2022-02-17
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2015-09-07
2022-02-17
7312B - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
2015-09-07
2022-02-17
7312C - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
2015-09-07
2022-02-17
7312D - POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
2015-09-07
2022-02-17
6399Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2015-09-07
2022-02-17
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie