KRS 0000650555
NIP6772411108
REGON36600979900000
NazwaBG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBG3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 gru 2016 (8 lat temu) 02 gru 2016
Data usunięcia 29 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OPATKOWICKA, 10A, KRAKÓW, 30-499, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6772411108
data rejestracji 06 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2016-12-02
2021-07-29
36593260800000
CYPRIAN WOJCIECH CHAŁUPCZAK
Wspólnik
2016-12-02
2021-07-29
TOMASZ GRZEGORZ LIS
Wspólnik
2016-12-02
2021-07-29
ADAM DARIUSZ PABISEK
Wspólnik
2016-12-02
2021-07-29
PIOTR TADEUSZ MAREK
Wspólnik
2016-12-02
2021-07-29
MARIOLA ANNA WŁODARCZYK
Wspólnik
2016-12-02
2020-12-31
GRZEGORZ MAREK PANKANIN
Wspólnik
2016-12-02
2021-07-29
MACIEJ IGOR RUDZIŃSKI
Wspólnik
2017-04-25
2021-07-29
TOMASZ EDWARD MOTYL
Wspólnik
2017-04-25
2021-07-29
JANUSZ WŁODARCZYK
Wspólnik
2020-12-31
2021-07-29
TOMASZ GRZEGORZ LIS
Beneficjent
ADAM DARIUSZ PABISEK
Beneficjent
TOMASZ GRZEGORZ LIS
reprezentant
ADAM DARIUSZ PABISEK
reprezentant
CYPRIAN WOJCIECH CHAŁUPCZAK
reprezentant
CYPRIAN WOJCIECH CHAŁUPCZAK
Beneficjent
TOMASZ GRZEGORZ LIS
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ADAM DARIUSZ PABISEK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
CYPRIAN WOJCIECH CHAŁUPCZAK
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAZDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-02
2021-07-29
36593260800000
2016-12-02
2019-04-01
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI, 243A, KRAKÓW, 30-218, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie