KRS 0000464638
NIP8971790003
REGON02215570200000
NazwaWESTRICK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWESTRICK INVESTMENTS
Data rejestracji 04 cze 2013 (11 lat temu) 04 cze 2013
Data usunięcia 24 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 3, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5224000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971790003
data rejestracji 27 cze 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 mar 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEARKADIUSZ JACEK RESZETKO
Beneficjent
ARKADIUSZ JACEK RESZETKO
reprezentant
Wspólnik
2013-06-04
2013-10-28
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
01571658600000
MARCHALL S.Á R.L.
Wspólnik
2013-10-28
2016-01-29
104.480 (STO CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.224.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-01-29
2016-09-07
104480 (STO CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.224.000,00 (PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
14749409200000
Wspólnik
2016-09-07
2024-05-24
104480 (STO CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.224.00,00 (PIĘĆ MILIONÓW DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
24185084900000
ARKADIUSZ JACEK RESZETKO
Beneficjent
JEDYNY WSPÓLNIK KALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TO JEST JEDYNEGO WSPÓLNIKA WESTRICK INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2013-06-04
2013-10-28
CHRISTIAN GUY GAUNT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-28
2016-01-29
HENRY ENGELBERTUS COEBERGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-28
2016-01-29
JACOB FERDINAND NOBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-28
2016-01-29
1966-04-14
PIOTR SYROKA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2016-09-07
PAWEŁ TROJAN
PREZES ZARZĄDU
2016-09-07
2018-08-29
ANNA TROJAN JACKSON
PREZES ZARZĄDU
2018-08-29
2024-05-24
2013-06-04
2016-09-07
KAZIMIERZA WIELKIEGO, 1, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie