KRS 0000173297
REGON87167799800000
Nazwa"EURO-ENIGMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO-ENIGMA
Data rejestracji 22 wrz 2003 (21 lat temu) 22 wrz 2003
Data usunięcia 04 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #4531B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420D RADIOKOMUNIKACJA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5530A RESTAURACJE #5540Z BARY #9234 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMIRYSZARD DRZAZGA
Wspólnik
2003-09-22
2004-06-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,- PLN
MIECZYSŁAW RYSZARD JEWASIŃSKI
Wspólnik
2003-09-22
2006-02-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
ARKADIUSZ JACEK RESZETKO
Wspólnik
2006-02-14
2007-04-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ANNA LUDMIŁA PASEK PASZKOWSKA
Wspólnik
2006-02-14
2007-04-12
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MARIUSZ MICHNIOWSKI
Wspólnik
2006-02-14
2007-04-12
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 ZŁOTYCH
LESZEK KULESZA
Wspólnik
2007-04-12
2018-01-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ADAM MARIUSZ ŻERAŃSKI
Wspólnik
2007-04-12
2018-01-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RYSZARD DRZAZGA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-22
2004-06-30
MIECZYSŁAW RYSZARD JEWAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-22
2004-07-08
MIECZYSŁAW RYSZARD JEWASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-07-08
2006-02-14
ARKADIUSZ JACEK RESZETKO
WICEPREZES
2006-02-14
2007-04-12
LESZEK KULESZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-04-12
2013-10-09
ADAM MARIUSZ ŻERAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-12
2018-01-04
KRZYSZTOF MARIUSZ MICHNIOWSKI
WICEPREZES
2006-02-14
2007-04-12
GRZEGORZ PAWEŁ ŁUKOWSKI
WICEPREZES
2006-02-14
2007-04-12
ANNA LUDMIŁA PASEK PASZKOWSKA
PREZES
2006-02-14
2007-04-12
2003-09-22
2006-02-14
ISC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-22
2004-06-30
PIEKARY, 18, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2004-06-30
2006-02-14
ŁĘCZYCKA, 5, WARSZAWA, 02-065, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-14
2007-04-12
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13, WARSZAWA, 00-071, WARSZAWA, POLSKA
2007-04-12
2017-06-13
ZWIĄZKOWA, 7, WARSZAWA, 04-522, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie