KRS 0000131331
NIP8951780757
REGON93283270400000
NazwaKANCELARIA PRAWNA SCHAMPERA, DUBIS, ZAJĄC I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
Krótka nazwaKANCELARIA PRAWNA SCHAMPERA, DUBIS, ZAJĄC I WSPÓLNICY.
Data rejestracji 20 wrz 2002 (22 lata temu) 20 wrz 2002
Data usunięcia 13 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 3, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8951780757
data rejestracji 01 kwi 2003
status Czynny
02175010640000000022960897
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
15175010640000000022960954
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
46175010640000000022960881
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
65175010640000000022960927
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
66102052260000670206914065
PKO Oddział 1 we Wrocławiu
ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA
90175010640000000022960865
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAAGNIESZKA ŁUSZPAK-ZAJĄC
Beneficjent
WOJCIECH ZAJĄC
Beneficjent
ANNA EWA SPECHT-SCHAMPERA
Beneficjent
WOJCIECH PIOTR DUBIS
Beneficjent
TOMASZ SZAREK
Beneficjent
TOMASZ SZAREK
zgłaszający - wspólnik spółki
KONRAD STEFAN SCHAMPERA
Beneficjent
KATARZYNA GOSPODAROWICZ
Beneficjent
MARCIN ŚLEDZIKOWSKI
Beneficjent
MARCIN ŚLEDZIKOWSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
AGNIESZKA ŁUSZPAK ZAJĄC
Wspólnik
2002-09-20
2021-04-13
WOJCIECH ZAJĄC
Wspólnik
2002-09-20
2021-04-13
ANNA EWA SPECHT SCHAMPERA
Wspólnik
2002-09-20
2021-04-13
KONRAD STEFAN SCHAMPERA
Wspólnik
2002-09-20
2021-04-13
WOJCIECH DUBIS
Wspólnik
2006-10-09
2021-04-13
TOMASZ SZAREK
Wspólnik
2014-05-15
2021-04-13
KONRAD STEFAN SCHAMPERA
Prokurent
2003-03-14
2021-04-13
SAMOISTNA
AGNIESZKA ŁUSZPAK-ZAJĄC
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WOJCIECH ZAJĄC
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANNA EWA SPECHT-SCHAMPERA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WOJCIECH PIOTR DUBIS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
TOMASZ SZAREK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KONRAD STEFAN SCHAMPERA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KATARZYNA GOSPODAROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MARCIN ŚLEDZIKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
AGNIESZKA ŁUSZPAK ZAJĄC
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-20
2021-04-13
WOJCIECH ZAJĄC
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-20
2021-04-13
ANNA EWA SPECHT SCHAMPERA
Członek Organu Reprezentacji
2002-09-20
2021-04-13
WOJCIECH DUBIS
Członek Organu Reprezentacji
2006-10-09
2021-04-13
TOMASZ SZAREK
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-15
2021-04-13
2002-09-20
2003-03-14
"KANCELARIA PRAWNA SPECHT, ZAJĄC I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2003-03-14
2006-10-09
"KANCELARIA PRAWNA SCHAMPERA, SPECHT, ZAJĄC I WSPÓLNICY" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2002-09-20
2003-03-14
TETMAJERA, 5, WROCŁAW, 51-153, WROCŁAW, POLSKA
2003-03-14
2009-10-01
PL. STASZICA, 30, WROCŁAW, 50-222, WROCŁAW, POLSKA
2009-10-01
2016-06-27
PLAC SOLNY, 16, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie