KRS 0000216922
NIP6342537396
REGON01579690600000
Nazwa"ESCHMANN STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaESCHMANN STAL
Data rejestracji 09 wrz 2004 (20 lat temu) 09 wrz 2004
Data usunięcia 22 mar 2012 22 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOLEJOWA, 291, DZIEKANÓW POLSKI, 05-092, ŁOMIANKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 7279000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHESCHMANNSTAHL GMBH AND CO KG
Wspólnik
2004-09-09
2012-03-22
7.279 /SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ/ UDZIAŁÓW PO 1.000 /TYSIĄC/ ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.279.000 /SIEDEM MILIONÓW DWIEŚCIE SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
KONRAD STEFAN SCHAMPERA
Likwidator
2011-04-22
2012-03-22
BERND VOGEL
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2011-03-15
FRANZ GEORG AUER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2012-03-22
BERND WAGNER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-09
2011-03-15
GERALD ROMAGNA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-15
2012-03-22
CHRISTIAN KOLB
Członek Organu Nadzoru
2011-03-15
2012-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAREK JAN MICHALIK
PREZES ZARZĄDU
2004-09-09
2011-03-15
BERND VOGEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-15
2011-04-22
2004-09-09
2011-04-22
"ESCHMANN STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie