KRS 0000316121
NIP5272586324
REGON14152735300000
NazwaINGEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINGEUS
Data rejestracji 23 paź 2008 (16 lat temu) 23 paź 2008
Data usunięcia 19 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆINGEUS INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2008-10-23
2017-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
CHRISTIAN GUY GAUNT
Likwidator
2017-02-16
2017-09-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
WILLIAM SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-23
2013-04-05
GREGORY KENNETH ASHMEAD
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-05
2015-12-15
ANNA KATARZYNA KARASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-28
2017-02-16
JACK SAWYER
PREZES ZARZĄDU
2015-12-15
2017-02-16
MARK JONATHAN GARRATT
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-12-15
2017-02-16
2008-10-23
2017-02-16
INGEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie