KRS 0000286838
NIP5272549547
REGON14105343500000
NazwaMONTANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMONTANA INVESTMENTS
Data rejestracji 31 sie 2007 (17 lat temu) 31 sie 2007
Data usunięcia 15 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 56 C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #6521Z LEASING FINANSOWYWspólnik
2007-08-31
2007-12-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
PBW II REAL ESTATE S.A.
Wspólnik
2007-12-14
2014-09-15
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500PLN KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000PLN
ANTONI PAWEŁ KRZĄTAŁA
Likwidator
2010-01-18
2010-10-05
ISABELLE CLERC
Likwidator
2010-10-05
2013-12-19
RONAN JEAN GEORGES BODERE
Likwidator
2013-12-19
2014-09-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2007-08-31
2007-12-14
ANTONI PAWEŁ KRZĄTAŁA
PREZES ZARZĄDU
2007-12-14
2010-01-18
SEBASTIEN BERNARD CAPPIGNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-10
2009-07-30
CHRISTOPHE DESCOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-07-30
2010-01-18
2007-08-31
2010-01-18
MONTANA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie