KRS 0000075835
NIP5211056454
REGON01098010800000
NazwaSCONTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSCONTO POLSKA
Data rejestracji 09 sty 2002 (23 lata temu) 09 sty 2002
Data usunięcia 06 lis 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 51, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1153200,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMOBEL WALTHER A.G.
Wspólnik
2002-01-09
2006-02-09
11532 UDZIAŁY PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1153200 ZŁ
MARK ANTHONY TURLEY
Wspólnik
2006-02-09
2006-08-16
3 844 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 384.400,00 ZŁ
DAVID FRANCIS SHARKEY
Wspólnik
2006-02-09
2015-11-06
2768 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 276800,00 ZŁ
DEREK JOHN SHARKEY
Wspólnik
2006-02-09
2015-11-06
2872 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 287200,00 ZŁ
ANNUM HOLDING NV
Wspólnik
2006-08-16
2008-01-24
2767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 276700,00 ZŁ
GOO GOOS S.A.R.L.
Wspólnik
2008-01-24
2015-11-06
2.767 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 276.700 ZŁOTYCH
TOMASZ RYBAK
Prokurent
2002-01-09
2003-12-03
1958-03-28
PROKURA SAMOISTNA
MAKSYMILIAN KONRAD WRZESIŃSKI
Powiernik
2013-03-01
2015-11-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GERHARD WALTHER
PREZES ZARZĄDU
2002-01-09
2002-06-14
JOCHEN HORN
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-01-09
2003-12-03
DEREK JOHN SHARKEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-30
2007-10-25
HEINER STRUNGIES
PREZES ZARZĄDU
2002-06-14
2003-12-03
DOUGLAS ARTHUR FARRELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-09
2015-11-06
TOMASZ RYBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-12-03
2006-02-09
1958-03-28
KLAUS LASSECK
PREZES ZARZĄDU
2004-05-04
2006-02-09
PAUL JAMES MACCARTHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-30
2009-09-02
FRANCIS WILLIAM COLGAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-30
2007-10-25
DAVID FRANCIS SHARKEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-30
2007-10-25
2002-01-09
2013-03-01
SCONTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-03-01
2015-09-23
SCONTO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2002-01-09
2006-02-27
ALEJA KRAKOWSKA, 61, WARSZAWA, 02-183, WARSZAWA, POLSKA
2006-02-27
2009-12-18
AL. JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2009-12-18
2012-01-27
AL. JANA PAWŁA II, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie