KRS 0000346014
NIP8862939794
REGON02115179000000
NazwaPARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU
Data rejestracji 08 sty 2010 (15 lat temu) 08 sty 2010
Data usunięcia 23 wrz 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UCZNIOWSKA, 21, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8120000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (30)
#8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #641 DZIAŁALNOŚĆ POCZTY I KURIERÓW #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIWOJCIECH KAZIMIERZ MALICKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-08
2011-01-04
JANUSZ MIROSŁAW MISIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-01-04
2011-06-01
WITOLD SEŃCZUK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-08
2014-09-23
MIROSŁAW EDWARD GREBER
Członek Organu Nadzoru
2010-01-08
2011-06-01
EWA DANIELA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-01
2014-09-23
LIDIA JARMUŁOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-12-21
2012-01-12
JERZY ROBERT WILK
Członek Organu Nadzoru
2012-01-12
2012-06-14
RENATA BAKALARZ
Członek Organu Nadzoru
2012-06-14
2013-05-20
DARIUSZ HENRYK KASPROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-06-01
2011-12-21
ZUZANNA SMEREKA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-20
2014-09-23
BARTOSZ JAN PYPNO
Likwidator
2013-08-30
2014-09-23
JAROSŁAW MAREK WITKOWSKI
Likwidator
2013-06-27
2013-10-11
GMINA WAŁBRZYCH
Wspólnik
2010-01-08
2014-09-23
512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.120.000,00 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW STO DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
890718490
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
Wspólnik
2010-01-08
2014-09-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH)
931950382
Wspólnik
2010-01-08
2014-09-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH)
89057259500000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
KRZYSZTOF PRZEMYSŁAW URBAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-08
2011-07-01
JAROSŁAW MAREK WITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-07-01
2013-06-27
2010-01-08
2013-06-27
PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie