KRS 0000293157
NIP8882979213
REGON34038416400000
NazwaSAFEROAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAFEROAD
Data rejestracji 20 lis 2007 (17 lat temu) 20 lis 2007
Data usunięcia 20 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEDMIEJSKA, 5, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 39568000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8882979213
data rejestracji 01 sty 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANAGRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI
reprezentant
SAFEROAD AS
Wspólnik
2007-11-20
2022-10-20
39568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 39568000,00 ZŁ
TERJE MYHRE
Członek Organu Nadzoru
2007-11-20
2012-04-27
SINDRE ROTEVATN
Członek Organu Nadzoru
2007-11-20
2008-08-25
ALEKSANDRA LEIKANGER
Członek Organu Nadzoru
2007-11-20
2008-08-25
JAN KUBIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-08-25
2012-04-27
PIOTR TOMSZYS
Członek Organu Nadzoru
2008-08-25
2012-04-27
ERLING TVETE
Członek Organu Nadzoru
2009-01-13
2016-03-18
MORTEN HOLUM
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2016-03-18
JON ERIK ENGESET
Członek Organu Nadzoru
2012-04-27
2016-03-18
KARE JOHAN EIKREM
Członek Organu Nadzoru
2011-05-16
2012-04-27
MORTEN WERGELAND BREKKE
Członek Organu Nadzoru
2011-05-16
2012-04-27
GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANY JAKO BENEFICJENT RZECZYWISTY ZGODNIE Z ART.2 UST.2 PKT 1A TIRET 5 USTAWY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 1.000.000 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 1.000.000 ZŁ NIEZBĘDNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PIOTR CHOJNACKI
PREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2016-03-18
GRZEGORZ WAŚKÓW
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-20
2008-08-25
JAROSŁAW BONIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-22
2016-03-18
JAROSŁAW BONIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-03-18
2021-10-14
GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-09
2012-05-25
GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-05-25
2016-03-18
GRZEGORZ MARCIN BAGIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-18
2022-10-20
2007-11-20
2010-10-04
"SAFEROAD POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-10-04
2012-12-06
"SAFEROAD CEE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-11-20
2009-01-29
KOMUNALNA, 7, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie