KRS 0000017024
NIP5481173483
REGON07070424100000
NazwaEKAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKAPOL
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 13 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPÓŁDZIELCZA, 2, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 368500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #45 BUDOWNICTWO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #80 EDUKACJA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWATADEUSZ JACEK HERMAN
Wspólnik
2001-06-06
2009-05-06
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
EKC I HALLSBERG AB
Wspólnik
2001-06-06
2006-02-17
1.872 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 187.200 ZŁ (STO OSIEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
EUROSKILT AS
Wspólnik
2001-06-06
2008-02-26
1.713 (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET TRZYNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 171.300 ZŁ (STO SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)
EUROSKLIT AS
Wspólnik
2006-02-17
2008-08-27
3585 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 358.500,00 ZŁ
SAFEROAD AS
Wspólnik
2008-02-26
2009-03-03
3.585 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 358.500,00 ZŁ
Wspólnik
2009-03-03
2011-05-13
3685 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 368.500,00 ZŁOTYCH
34038416400000
KAROL KUBIŃSKI
Prokurent
2003-09-23
2009-06-10
SAMOISTNA
ANNA MARIA MORYS
Prokurent
2004-11-03
2009-06-10
SAMOISTNA
KAROL KUBIŃSKI
Likwidator
2009-06-10
2011-05-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TADEUSZ JACEK HERMAN
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2009-06-10
PIOTR LUDWIK BRAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2002-02-21
2001-06-06
2009-06-10
EKAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-06
2006-02-17
ZOFII KOSSAK, 12, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie