KRS 0000091338
NIP9131358876
REGON93103780900000
NazwaRADPOL ELEKTROPORCELANA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaRADPOL ELEKTROPORCELANA
Data rejestracji 15 lut 2002 (23 lata temu) 15 lut 2002
Data usunięcia 07 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ŚREDZKA, 10, CIECHÓW, 55-300, ŚRODA ŚLĄSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2200000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji44000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2623Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH #2624Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH TECHNICZNYCH POZOSTAŁYCH #2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #5144Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2940B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLIKRYSTYNA WOJCIŃSKA
Prokurent
2002-02-15
2005-05-24
PROKURA ŁĄCZNA
GRZEGORZ ANDRZEJ KASPEREK
Prokurent
2010-06-07
2010-12-07
PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
ANDRZEJ PIOTR SIELSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2010-12-07
WIESŁAW GUENTZEL
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2010-12-07
DOROTA ANNA KANIA
Członek Organu Nadzoru
2008-10-27
2010-12-07
GRZEGORZ JAN BIELOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2009-06-01
2010-12-07
TOMASZ FIRCZYK
Członek Organu Nadzoru
2009-06-01
2010-12-07
JACEK GIEDROJĆ
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2008-10-27
PIOTR POKRZYWA
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2006-10-17
PIOTR PAWLACZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-15
2004-07-15
KRZYSZTOF DZIEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2004-07-15
2008-10-27
MARIUSZ BANASZUK
Członek Organu Nadzoru
2006-10-17
2008-10-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
BOGDAN DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-15
2008-10-27
KRYSTYNA WOJCIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-05-24
2010-12-07
JANUSZ KRZYSZTOF OLEJNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-10-24
2010-06-07
GRZEGORZ MIROSŁAW MALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-27
2010-12-07
2002-02-15
2004-07-15
ZAKŁADY PORCELANY ELEKTROTECHNICZNEJ CIECHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
2004-07-15
2009-06-01
ELEKTROPORCELANA CIECHÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie