KRS 0000223416
NIP9930415390
REGON85275160800000
NazwaELPLC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELPLC
Data rejestracji 09 gru 2004 (20 lat temu) 09 gru 2004
Data usunięcia 23 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZTATOWA, 5, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 76100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHROBERT TADEUSZ TOMASIEWICZ
Wspólnik
2004-12-09
2017-01-18
1080 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH CO RÓWNA SIĘ 54.000 ZŁOTYCH
ANETA IRENA KOS
Wspólnik
2004-12-09
2007-08-10
136 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH CO RÓWNA SIĘ 6.800 ZŁOTYCH
DANIEL KRZYSZTOF TOMASIEWICZ
Wspólnik
2005-09-27
2007-08-10
64 UDZIAŁY PO 50 ZŁOTYCH CO RÓWNE JEST 3.200 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW SŁOMSKI
Wspólnik
2007-08-10
2017-01-18
200 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁOTYCH
JOANNA KRYSTYNA BOSOWSKA
Wspólnik
2011-03-07
2017-01-18
242 UDZIAŁY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12100,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2017-01-18
2017-11-23
1522 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76.100,00 ZŁ
36370774100000
ANNA TOMASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2017-11-23
GRZEGORZ BIELOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2017-11-23
TOMASZ FIRCZYK
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2017-11-23
GRZEGORZ DOMAGAŁA
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2017-11-23
PIOTR SKONECZNY
Członek Organu Nadzoru
2017-01-18
2017-11-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (SŁOWNIE: DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI BĘDZIE UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ROBERT TADEUSZ TOMASIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-12-09
2017-11-23
ANETA IRENA KOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-09
2005-09-27
DANIEL KRZYSZTOF TOMASIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-09-27
2007-08-10
PRZEMYSŁAW ZBIGNIEW SŁOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-08-10
2017-11-23
2004-12-09
2017-01-18
"ELPLC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-12-09
2006-09-25
HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO, 6, KOSZYCE WIELKIE, 33-111, KOSZYCE WIELKIE, POLSKA
2006-09-25
2014-10-09
OKRĘŻNA, 4A, TARNÓW, 33-104, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie