KRS 0000780127
NIP9571114635
REGON38299620700000
NazwaEG ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEG ENERGY
Data rejestracji 02 kwi 2019 (5 lat temu) 02 kwi 2019
Data usunięcia 26 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. GEN. JÓZEFA HALLERA, 13, GDAŃSK, 80-401, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWMARCIN JAROSŁAW MATERNICKI
Wspólnik
2019-04-02
2023-01-26
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁOTYCH
ADAM PIOTR KAJKO
Wspólnik
2019-04-02
2023-01-26
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN JERZY KAŹMIEROWSKI
Wspólnik
2019-04-02
2023-01-26
600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MAREK PODNIESIŃSKI
Likwidator
2022-03-24
2023-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
MARCIN JAROSŁAW MATERNICKI
PREZES ZARZĄDU
2019-04-02
2022-03-24
ADAM PIOTR KAJKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-02
2022-03-24
MARCIN JERZY KAŹMIEROWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-04-02
2022-03-24
2022
2022-01-01
2022-03-02
2022-11-03
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
B. Koszty działalności operacyjnej | 408.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 408.5 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -408.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 88909.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 88909.03 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5473.5 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 5473.5 |
Aktywa razem | 88909.03 |
B. Aktywa obrotowe | 88909.03 |
2019-04-02
2022-03-24
EG ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 14 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie