KRS 0000693968
NIP7010715460
REGON36827855200000
NazwaTRAKT DEVELOPMENT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRAKT DEVELOPMENT 3
Data rejestracji 11 wrz 2017 (7 lat temu) 11 wrz 2017
Data usunięcia 16 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. DZIELNA, 60, WARSZAWA, 01-029, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIARAFAŁ TADEUSZ TRUSIEWICZ
Wspólnik
2017-09-11
2023-01-16
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI
Wspólnik
2019-07-17
2023-01-16
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Wspólnik
2020-09-24
2023-01-16
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ
1974-02-08
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI
Beneficjent
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI
zgłaszający - komplementariusz
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
WSPÓLNIK W SPÓŁCE POD FIRMĄ INVESTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000367285), POSIADAJĄCY WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W TEJ SPÓŁCE. SPÓŁKA POD FIRMĄ INVESTORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000367285) JEST KOMANDYTARIUSZEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
RAFAŁ TADEUSZ TRUSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-09-11
2017-11-15
PAULINA KINGA ŻUR
PREZES ZARZĄDU
2017-11-15
2019-07-17
RAFAŁ DOMINIK TWAROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-07-17
2023-01-16
MONIKA GODLEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-09-24
2023-01-16
1989-01-06
2017-09-11
2021-05-28
UL. LWOWSKA, 10, WARSZAWA, 00-658, WARSZAWA, POLSKA
2021-05-28
2022-03-03
UL. SPOKOJNA, 5, WARSZAWA, 01-044, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie