KRS 0000668407
NIP1070038066
REGON36681802700000
NazwaERGO DIGITAL IT GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaERGO DIGITAL IT GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaERGO DIGITAL IT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 17 mar 2017 (8 lat temu) 17 mar 2017
Data usunięcia 23 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres PLAC TRZECH KRZYŻY, 10/14, WARSZAWA, 00-499, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego WARSCHAUER STRAẞE, 6, BERLIN, 10243, BERLIN, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAN CHRISTOPH HUNTGEBURTH
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-03-17
2017-12-06
ARTUR MAREK JAKUBIAK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-12-06
2019-08-22
BEATA MAŁGORZATA ZBOROWSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2019-08-22
2021-08-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
LOTHAR ENGELKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-17
2018-03-19
TOMASZ SMACZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-17
2021-08-23
JOSEPH CLEMENT LAPIERRE
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-12-06
2021-08-23
2017-03-17
2017-12-06
ERGO DIGITAL IT GMBH
2017-03-17
2017-04-24
UL. NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2017-04-24
2018-03-19
UL. MOKOTOWSKA, 1, WARSZAWA, 00-640, WARSZAWA, POLSKA
2017-03-17
2019-01-15
MINDSPACE BERLIN MITTE (TEDD BERLIN, SWEET SUITE 2, 68, BERLIN, 10117, BERLIN, NIEMCY
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie