KRS 0000610737
NIP7010564334
REGON36412137400000
NazwaEUROPEAN TRUCKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEUROPEAN TRUCKING
Data rejestracji 04 kwi 2016 (8 lat temu) 04 kwi 2016
Data usunięcia 22 mar 2021 22 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. RYNKOWA, 132, PRZEŹMIEROWO, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010564334
data rejestracji 15 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIWspólnik
2016-04-04
2016-08-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
ECS CORPORATE NV
Wspólnik
2016-08-22
2021-03-22
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
CHRISTINE EATHER DE DIJCKER
Prokurent
2016-08-22
2017-11-28
SAMOISTNA
PIOTR MICHAŁ KRÜGER
Prokurent
2016-08-22
2017-11-28
SAMIOSTNA
PIOTR MICHAŁ KRÜGER
Likwidator
2020-03-18
2021-03-22
PIOTR MICHAŁ KRÜGER
reprezentant
KELLY MARIETTE DE DIJCKER
Beneficjent
1977-06-08
CHRISTINE ESTHER DE DIJCKER
Beneficjent
KELLY MARIETTE DE DIJCKER
Beneficjent
POSIADANIE POŚREDNIO (POPRZEZ FUNDACJĘ - STICHTING) 46,68% AKCJI W BELGIJSKIEJ S.A. (N.V.) BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O.
CHRISTINE ESTHER DE DIJCKER
Beneficjent
POSIADANIE POŚREDNIO (POPRZEZ FUNDACJĘ - STICHTING) 46,68% AKCJI W BELGIJSKIEJ S.A. (N.V.) BĘDĄCEJ 100% UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2016-04-04
2016-08-22
KELLY MARIETTE DE DIJCKER
PREZES ZARZĄDU
2016-08-22
2017-11-28
1977-06-08
PIETER RAFAEL BALCAEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-22
2017-11-28
PIOTR MICHAŁ KRÜGER
PREZES ZARZĄDU
2017-11-28
2020-03-18
2016-04-04
2016-08-22
CLARKDALE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-08-22
2020-03-18
EUROPEAN TRUCKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-04-04
2018-06-11
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie