KRS 0000591281
NIP5223048615
REGON36323441000000
NazwaXYLEM SHARED SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaXYLEM SHARED SERVICES
Data rejestracji 14 gru 2015 (9 lat temu) 14 gru 2015
Data usunięcia 12 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRABARSKA, 1, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 111000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5223048615
data rejestracji 28 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2015-12-14
2016-03-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
XYLEM HOLDINGS S.A R.L.
Wspólnik
2016-03-11
2019-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
XYLEM INDUSTRIES S.A.R.L.
Wspólnik
2019-11-25
2023-02-23
2220 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WRATOŚCI 111.000,00 (STO JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
XYLEM LUXEMBOURG 1
Wspólnik
2023-02-23
2023-07-12
2220 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WRATOŚCI 111.000,00 (STO JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MILENA KAMILA SZWAJKOWSKA
Likwidator
2022-04-14
2023-07-12
MILENA KAMILA SZWAJKOWSKA
Beneficjent
MILENA KAMILA SZWAJKOWSKA
zgłaszający - likwidator
GRAŻYNA NATASZA KELLY
Prokurent
2017-09-01
2018-04-23
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PEOKURENTEM ŁĄCZNYM
KAROL SŁAWOMIR WAWRZYNOWSKI
Prokurent
2017-09-01
2018-04-23
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM USTANOWIONYM W SPÓŁCE PEOKURENTEM ŁĄCZNYM
NICHOLAS PETER HAWRYSCHUK
Prokurent
2018-02-26
2022-04-14
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ ADAM FERT
Prokurent
2016-08-12
2017-09-01
PROKURA SAMOISTNA
MILENA KAMILA SZWAJKOWSKA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANIE SPÓŁKI - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2015-12-14
2016-03-11
ROBERT MATTHEW MIGHALL
PREZES ZARZĄDU
2016-03-11
2018-04-23
LOUIS RICHARD CORAPI
PREZES ZARZĄDU
2018-04-23
2018-06-18
LOUIS RICHARD CORAPI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-18
2022-04-14
2015-12-14
2016-03-11
BEVILL INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-11
2022-04-14
XYLEM SHARED SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-12-14
2016-03-11
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-11
2016-11-07
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO, 1, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
2016-11-07
2018-11-06
UL. GRABARSKA, 2, WROCŁAW, 50-079, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie