KRS 0000565049
NIP9512394917
REGON36189814500000
NazwaPURELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPURELLA
Data rejestracji 29 cze 2015 (9 lat temu) 29 cze 2015
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WIERTNICZA, 32, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 161150,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512394917
data rejestracji 29 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMARIAN BOGDAN OWERKO
Beneficjent
MICHAŁ STEFAN CZERWINSKI
Beneficjent
ARTUR ERYK UNGIER
Beneficjent
MICHAŁ STEFAN CZERWINSKI
zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ STEFAN CZERWIŃSKI
Wspólnik
2015-06-29
2022-10-25
1.056 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 52.800 ZŁOTYCH
MIKOŁAJ JAKUB JEŻAK
Wspólnik
2015-06-29
2019-10-28
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 7.000 ZŁ
PIOTR MICHAŁ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2015-06-29
2019-03-18
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ KORNOSZ
Wspólnik
2015-06-29
2016-12-14
23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ
Wspólnik
2017-10-31
2022-01-05
481 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.050 ZŁOTYCH
36435950300000
GRZEGORZ ANDRZEJ MALAWSKI
Wspólnik
2018-10-15
2019-10-28
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDER KAZIMIERZ BRATEK
Wspólnik
2021-08-26
2022-04-05
1.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.050 ZŁOTYCH
EWA CHODAKOWSKA KAVOUKIS
Wspólnik
2022-01-05
2022-10-25
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁOTYCH
ELEFTHERIOS KAVOUKIS
Wspólnik
2022-01-05
2022-10-25
349 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.450 ZŁOTYCH
Wspólnik
2022-04-05
2022-10-25
1.169 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.450 ZŁOTYCH
52036481100000
MARIAN BOGDAN OWERKO
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POD FIRMĄ UNO CAPITAL 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU UNO CAPITAL 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
MICHAŁ STEFAN CZERWINSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ARTUR ERYK UNGIER
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI POD FIRMĄ UNO CAPITAL 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU UNO CAPITAL 1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MICHAŁ STEFAN CZERWIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-29
2018-11-29
MICHAŁ STEFAN CZERWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-29
2022-10-25
MIKOŁAJ JAKUB JEŻAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-29
2017-10-31
PIOTR MICHAŁ MACIEJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-29
2019-03-18
PAWEŁ KORNOSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-29
2016-12-14
2015-06-29
2018-11-29
PURELLA FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-29
2018-08-28
UL. BIEDRONKI, 66A, WARSZAWA, 02-959, WARSZAWA, POLSKA
Internacjonalizacja firmy Purella na rynkach zagranicznych w ramach promocji branży polskich specjalności żywnościowych
396 300,00 zł
297 225,00 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie