KRS 0000525856
NIP7010443180
REGON14746544600000
NazwaGRIFFIN FINANCE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRIFFIN FINANCE II
Data rejestracji 06 paź 2014 (10 lat temu) 06 paź 2014
Data usunięcia 18 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LITEWSKA, 1, WARSZAWA, 00-581, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010443180
data rejestracji 27 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPRZEMYSŁAW CZUK
Beneficjent
MONIKA MARIA KACZMARSKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW CZUK
reprezentant
MONIKA MARIA KACZMARSKA
reprezentant
OCM LUXEMBOURG EPF III GRIFFIN HOLDINGS S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2014-10-06
2021-08-18
140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ
GRIFFIN TOPCO II S.A.R.L. Z SIEDZIBĄ W LUKSEMBURGU
Wspólnik
2014-10-06
2021-08-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
PAWEŁ KRZYSZTOF WOŁKANOWICZ
Likwidator
2019-09-24
2020-09-28
PRZEMYSŁAW RADOMIR CZUK
Likwidator
2019-09-24
2021-08-18
MONIKA MARIA KACZMARSKA
Likwidator
2020-09-28
2021-08-18
PRZEMYSŁAW CZUK
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
MONIKA MARIA KACZMARSKA
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA Z ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE
PRZEMYSŁAW RADOMIR CZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-07
2019-09-24
PAWEŁ KRZYSZTOF WOŁKANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-06
2019-09-24
BARBARA MARIA SIKORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-06
2018-05-07
2014-10-06
2015-02-17
GPF II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-17
2019-09-24
GRIFFIN FINANCE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-06
2020-09-28
AL. SZUCHA, 6, WARSZAWA, 00-582, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie