KRS 0000373172
NIP5862262433
REGON22114543400000
NazwaMULTIMEDIA POLSKA PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIMEDIA POLSKA PR
Data rejestracji 14 gru 2010 (14 lat temu) 14 gru 2010
Data usunięcia 30 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA WENDY, 7/9, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 146205000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5862262433
data rejestracji 27 gru 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURATOMASZ WĘGRZYŃSKI
Beneficjent
JAN PIOTROWSKI
reprezentant
TOMASZ ŻURAŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2010-12-14
2020-12-22
1.462.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 146.205.000,00 ZŁ
19000734500000
Wspólnik
2020-12-22
2022-11-30
1.462.050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 146.205.000,00 ZŁ
19000734500000
TOMASZ WĘGRZYŃSKI
Beneficjent
POŚREDNI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ MACIEJ ROGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-14
2020-03-16
TOMASZ ŻURAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-03-16
2022-11-30
JAN WOJCIECH PIOTROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-03-16
2022-11-30
2010-12-14
2020-12-22
TADEUSZA WENEDY, 7/9, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie