KRS 0000371116
NIP5272642790
REGON14269318300000
NazwaSWECO WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSWECO WARSZAWA
Data rejestracji 23 lis 2010 (14 lat temu) 23 lis 2010
Data usunięcia 10 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MOGILSKA, 25, KRAKÓW, 31-542, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1147500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆWspólnik
2010-11-23
2011-04-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01571658600000
Wspólnik
2011-04-13
2014-12-22
20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00 ZŁOTYCH
14240327400000
Wspólnik
2014-12-22
2015-04-02
22.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.147.500 PLN
35051178400000
Wspólnik
2015-04-02
2015-12-10
22.950 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 1.147.500 ZŁ
35051178400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2010-11-23
2011-04-13
GRZEGORZ ROLSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-04-13
2015-12-10
ANDRZEJ MARKOWSKI
WICEPREZES - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
2011-04-13
2014-05-29
2010-11-23
2011-04-13
CASTELO INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-13
2014-12-22
SWECO ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-11-23
2011-04-13
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-13
2014-02-14
LELECHOWSKA, 5, WARSZAWA, 02-351, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie