KRS 0000366944
REGON14261374100000
NazwaMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaMORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
Data rejestracji 01 paź 2010 (14 lat temu) 01 paź 2010
Data usunięcia 09 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres WSPÓLNA, 62, WARSZAWA, 00-684, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego CABOT SQUARE, 25, LONDYN, E14 4QA, LONDYN, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄMARCIN ROBERT SOCHA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-10-01
2012-05-30
FRANCK ROBERT PETITGAS
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-05-30
2012-06-23
ALICJA JÓZEFA KORNASIEWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-06-23
2017-06-08
KAROLINA KATARZYNA TOPOREK CHMIELEWSKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-06-08
2019-12-11
STEFAN KRÜGER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2019-12-11
2021-07-09
ORGAN REPREZENTACJIRADA DYREKTORÓW (BOARD OF DIRECTORS)
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
CLARE ELEANOR WOODMAN
DYREKTOR
2010-10-01
2016-03-14
ROBERT PATRICK ROONEY
DYREKTOR
2011-02-02
2019-04-04
MARY COLETTE BOWE
DYREKTOR
2011-02-02
2011-09-29
LUC GERARD PIERRE MARIE FRANCOIS
DYREKTOR
2011-02-02
2012-05-30
COLM KELLEHER
PREZES
2011-07-05
2016-03-14
PAVLOS BAILAS
DYREKTOR
2011-07-05
2012-12-11
DAVID ANDREW RUSSELL
DYREKTOR
2011-08-16
2021-07-09
IAN PLENDERLEITH
DYREKTOR
2011-12-29
2018-07-11
SIR EDWARD JOHN WATSON GIEVE
DYREKTOR
2012-12-11
2015-12-04
NAVTEJ SINGH NANDRA
DYREKTOR
2013-04-22
2013-07-03
2010-10-01
2010-10-13
MOGRAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
2010-10-01
2010-10-13
MOGRAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC
2010-10-01
2012-06-23
PRUSA, 2, WARSZAWA, 00-493, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie