KRS 0000356083
NIP5213565131
REGON14239548000000
NazwaNCP2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaNCP2
Data rejestracji 11 maj 2010 (14 lat temu) 11 maj 2010
Data usunięcia 20 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEWspólnik
2010-05-11
2012-02-29
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
01645682200000
PAUL ALEKSANDER LESKOWICZ
Wspólnik
2011-12-29
2012-02-29
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
AGNIESZKA MARIA KOZŁOWSKA
Wspólnik
2011-12-29
2012-02-29
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
JAKUB BARTŁOMIEJ SAGAN
Wspólnik
2011-12-29
2012-02-29
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
BEATA KATARZYNA GŁUSZEK MAJOS
Wspólnik
2011-12-29
2012-02-29
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH
JERZY TADEUSZ LESKOWICZ
Wspólnik
2018-06-14
2018-07-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2018-07-24
2018-11-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
01645682200000
Wspólnik
2018-11-13
2018-12-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
14023518600000
ECI-BPS REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2012-02-29
2018-06-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
141646543
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JERZY TADEUSZ LESKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-05-11
2011-12-29
JAKUB BARTŁOMIEJ SAGAN
PREZES ZARZĄDU
2011-12-29
2012-02-29
JERZY TADEUSZ LESKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-29
2018-12-20
2010-05-11
2015-03-20
NEW CITY POSTĘPU II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-03-20
2015-06-08
ECI RESIDENTIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-05-11
2010-08-17
MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie