KRS 0000670695
NIP5213279649
REGON01565765900000
NazwaMARSA PARK II SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMARSA PARK II
Data rejestracji 31 mar 2017 (7 lat temu) 31 mar 2017
Data usunięcia 11 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21582825,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 21582825,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji21582825
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCHJERZY TADEUSZ LESKOWICZ
Beneficjent
JERZY TADEUSZ LESKOWICZ
reprezentant
JAKUB BARTŁOMIEJ SAGAN
Prokurent
2017-05-13
2019-05-11
PROKURA SAMOISTNA
BEATA KATARZYNA GŁUSZEK MAJOS
Członek Organu Nadzoru
2017-03-31
2019-05-11
JAKUB BARTŁOMIEJ SAGAN
Członek Organu Nadzoru
2017-03-31
2017-05-13
STANISŁAW JULIAN KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-03-31
2019-05-11
AGNIESZKA MARIA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-05-13
2019-05-11
JERZY TADEUSZ LESKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
JERZY TADEUSZ LESKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-03-31
2019-05-11
2017-03-31
2019-05-11
SPÓŁKA AKCYJNA
2017-03-31
2019-05-11
MARSA PARK II SPÓŁKA AKCYJNA
2017-03-31
2019-05-11
UL. MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
2017-03-31
2019-05-11
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2017-03-31
2019-05-11
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2017-03-31
2019-05-11
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2017-03-31
2019-05-11
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2017-03-31
2019-05-11
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2017-03-31
2019-05-11
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2017-03-31
2019-05-11
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2017-03-31
2019-05-11
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2017-03-31
2019-05-11
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2017-03-31
2019-05-11
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie