KRS 0000308833
NIP5213137375
REGON01645682200000
NazwaEUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaEUROPEJSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE ECI
Data rejestracji 01 lip 2008 (16 lat temu) 01 lip 2008
Data usunięcia 07 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MARYNARSKA, 15, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 3010000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 3010000,00 PLN
Wartość nominalna akcji500,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6020
Dane podatkowe
NIP 5213137375
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEANNA MARIA LISOWSKA PRZESŁAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-01
2020-12-07
STANISŁAW JULIAN KOZŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-07-01
2020-12-07
DANIELA LISOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-07-01
2009-02-18
ERIC LAURENT LOGET
Członek Organu Nadzoru
2008-07-01
2020-12-07
PAUL LESKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-09-21
2020-12-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY ALBO PROKURENT - SAMODZIELNIE, - DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JERZY LESKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-07-01
2020-12-07
PAUL ALEKSANDER LESKOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-01
2009-01-27
AGNIESZKA MARIA KOZŁOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-07-01
2009-01-27
JAKUB BARTŁOMIEJ SAGAN
DYREKTOR GENERALNY
2008-11-06
2020-12-07
2008-07-01
2010-06-21
MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-647, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie