KRS 0000191229
REGON01565765900000
NazwaMARSA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARSA PARK
Data rejestracji 29 sty 2004 (21 lat temu) 29 sty 2004
Data usunięcia 22 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MARYNARSKA, 11, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJGEORGES TADEUSZ LESKOWICZ
Wspólnik
2004-01-29
2008-02-29
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000 PLN
BEATA KATARZYNA GŁUSZEK
Wspólnik
2004-01-29
2007-02-27
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.500 ZŁ
PAUL ALEKSANDER LESKOWICZ
Wspólnik
2004-01-29
2007-09-19
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000 ZŁOTYCH
AGNIESZKA MARIA KOZŁOWSKA
Wspólnik
2004-01-29
2007-09-19
42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁ
GAYNOR INTERNATIONAL LTD
Wspólnik
2007-09-19
2008-02-25
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 PLN
GAYNOR INVESTMENTS S.C.A. SICAR
Wspólnik
2008-02-25
2008-10-22
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000 PLN
GAYNOR INTERNATIONAL LTD
Wspólnik
2008-02-29
2008-04-24
81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.500 PLN
IRENAUS PETER DRZENSLA
Prokurent
2006-04-05
2007-03-23
PROKURA SAMOISTNA
BEATA KATARZYNA GŁUSZEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2008-10-22
PAUL ALEKSANDER LESKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2008-10-22
AGNIESZKA MARIA KOZŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2004-01-29
2008-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GEORGES TADEUSZ LESKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2004-01-29
2008-10-22
2004-01-29
2004-05-18
E.C.I. WSPÓLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie