KRS 0000273211
NIP1070006600
REGON14085715000000
NazwaLIBERTY SEGUROS, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIBERTY SEGUROS, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaLIBERTY SEGUROS COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA SOCIEDAD ANONIMA
Data rejestracji 05 lut 2007 (18 lat temu) 05 lut 2007
Data usunięcia 05 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres CHOCIMSKA, 17, WARSZAWA, 00-791, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego PASEO DE LAS DOCE ESTRELLAS, 4, MADRYT, 28042, MADRYT, HISZPANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6512Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE #6520Z REASEKURACJA #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATMICHAŁ KWIECIŃSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-02-05
2014-10-10
MARCIN PIOTR WARSZEWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2014-10-10
2017-02-17
CHRISTIAN GUY GAUNT
Likwidator
2017-02-17
2018-01-05
ORGAN REPREZENTACJICONSEJO DE ADMINISTRACION (ZARZĄD)
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU I SEKRETARZ ZARZĄDU ODDZIELNIE
CHRISTOPHER CHARLES MANSEFIELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-05
2013-12-05
DAVID HENRY LONG
PREZES ZARZĄDU
2011-04-21
2012-05-16
MARIA JOSE TOBIAS RUBIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-05
2015-03-05
EDMUND CAMPION KENEALY
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-05
2018-01-05
JOSUE SANZ CRESPO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-05
2018-01-05
MARIA EUGENIA MUGUERZA GOYA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2018-01-05
JUAN PABLO BARAHONA FLORES
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2018-01-05
LUIS BONELL GOYTISOLO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-05
2012-05-16
LUIS BONELL GOYTISOLO
PREZES ZARZĄDU
2012-05-16
2018-01-05
EMILIO LAGUNA HURTADO
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-05
2018-01-05
2007-02-05
2017-02-17
LIBERTY SEGUROS, COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SPÓŁKA AKCYJNA, ODDZIAŁ W POLSCE
2007-02-05
2017-10-27
LIBERTY SEGUROS COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIEDAD ANONIMA (TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI, SPÓŁKA AKCYJNA)
2007-02-05
2007-04-27
EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2007-04-27
2007-09-05
SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
2007-09-05
2007-10-11
PUŁAWSKA, 17, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
2007-02-05
2012-09-19
OBENQUE, 2, MADRYT, 28042, MADRYT, HISZPANIA
Kms 33/23
2023-05-12
2023-09-20
3953.51 PLN
I C 329/15
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Michał Kacperski Kancelaria Komornicza nr X w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie