KRS 0000793587
NIP7010935552
REGON38385514700000
NazwaFUNDACJA JACK STRONG
Krótka nazwaJACK STRONG
Data rejestracji 10 lip 2019 (5 lat temu) 10 lip 2019
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. DŁUGA, 6/8, GDAŃSK, 80-827, GDAŃSK, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #5010Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCHLESZEK MICHAŁ POCHROŃ-FRANKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
DAWID SOKOŁOWSKI
Beneficjent
MIŁOSZ BRAKONIECKI
Beneficjent
ADAM SOBCZAK
Beneficjent
LESZEK MICHAŁ POCHROŃ-FRANKOWSKI
Beneficjent
ADAM SOBCZAK
Członek Organu Nadzoru
2021-12-16
DAWID SOKOŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2021-12-16
MIŁOSZ BRAKONIECKI
Członek Organu Nadzoru
2021-12-16
DAWID SOKOŁOWSKI
Beneficjent
JAKO CZŁONEK RADY FUNDACJI - NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDU FUNDACJI, OKREŚLENIE DŁUGOFALOWYCH KIERUNKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI, WSPARCIE OD STRONY PROMOCYJNEJ, WYRAŻANIE OPINII W SPRAWACH PRZEDŁOŻONYCH PRZEZ ZARZĄD, ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, UDZIELANIE ABSOLUTORIUM CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI
MIŁOSZ BRAKONIECKI
Beneficjent
JAKO CZŁONEK RADY FUNDACJI - NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDU FUNDACJI, OKREŚLENIE DŁUGOFALOWYCH KIERUNKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI, WSPARCIE OD STRONY PROMOCYJNEJ, WYRAŻANIE OPINII W SPRAWACH PRZEDŁOŻONYCH PRZEZ ZARZĄD, ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, UDZIELANIE ABSOLUTORIUM CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI
ADAM SOBCZAK
Beneficjent
JAKO FUNDATOR UPRAWNIENIA DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ZARZĄDU ORAZ POWOŁYWANIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY FUNDACJI; JAKO PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI- NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDU FUNDACJI, OKREŚLENIE DŁUGOFALOWYCH KIERUNKÓW DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI, WSPARCIE OD STRONY PROMOCYJNEJ, WYRAŻANIE OPINII W SPRAWACH PRZEDŁOŻONYCH PRZEZ ZARZĄD, ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, UDZIELANIE ABSOLUTORIUM CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI
LESZEK MICHAŁ POCHROŃ-FRANKOWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU, ZARZĄD POSIADA PRAWO DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU FUNDACJI, PODEJMUJE DECYZJĘ O LIKWIDACJI FUNDACJI I PRZEZNACZENIU MAJĄTKU PO JEJ LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ FUNDACJI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. REPREZENTOWAĆ FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ MOŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ EDWIN STOSIK
PREZES ZARZĄDU
2019-07-10
2021-06-24
ANNA MARIANNA MRÓZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-10
2021-12-16
SZYMON TADEUSZ BRAKONIECKI
PREZES ZARZĄDU
2021-06-24
2021-12-16
LESZEK MICHAŁ POCHROŃ FRANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-12-16
2019-07-10
2021-12-16
FUNDACJA POLSKA 5.0
2019-07-10
2021-06-24
UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16, WARSZAWA, 02-013, WARSZAWA, POLSKA
2021-06-24
2022-11-29
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 83, OLSZTYN, 01-290, OLSZTYN, POLSKA
2022-11-29
2023-04-04
UL. CHRYSTIANA PIOTRA AIGNERA, 6, WARSZAWA, 00-710, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie