KRS 0000600253
NIP6351837347
REGON36366191500000
NazwaAQUA VIVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYSTRYBUCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAQUA VIVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYSTRYBUCJA
Data rejestracji 04 lut 2016 (9 lat temu) 04 lut 2016
Data usunięcia 11 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. KAROLA DARWINA, 8, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6351837347
data rejestracji 11 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOSTANISŁAW WOSIŃSKI
Wspólnik
2016-02-04
2017-01-09
CZESŁAW SPYRA
Wspólnik
2016-02-04
2017-01-09
TOMASZ MACIEJEWSKI
Wspólnik
2016-02-04
2016-08-19
MIROSŁAW GLUCH
Wspólnik
2016-02-04
2017-01-09
GRZEGORZ MUREK
Wspólnik
2016-02-04
2017-01-09
ARKADIUSZ PILARZ
Wspólnik
2016-02-04
2017-01-09
Wspólnik
2016-08-19
2023-08-11
36354938300000
Wspólnik
2016-02-04
2016-08-19
24340919800000
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Beneficjent
1974-02-08
JACEK RYSZARD GRONEK
reprezentant
MIROSŁAW ADAM GLUCH
reprezentant
MIROSŁAW ADAM GLUCH
Beneficjent
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 100.000,00 PLN WKŁADU UMÓWIONEGO W ID'EAU SP. Z O.O. S.K. POSIADAJĄCYM 301.000,00 PLN W AQUA VIVRE SP. Z O.O. DYSTRYBUCJA S.K. JAKO JEDYNY KOMANDYTARIUSZ
MIROSŁAW ADAM GLUCH
Beneficjent
WŁAŚCICIEL 101.000,00 PLN WKŁADU UMÓWIONEGO W ID'EAU SP. Z O.O. S.K. POSIADAJĄCYM 301.000,00 PLN W AQUA VIVRE SP. Z O.O. DYSTRYBUCJA S.K. JAKO JEDYNY KOMANDYTARIUSZ
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) AQUA VIVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIKOŁOWIE DZIAŁAJĄCY PRZEZ ZARZĄD. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ MIROSŁAW GLUCH (PREZES ZARZĄDU), CZESŁAW SPYRA (WICEPREZES ZARZĄDU) - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-04
2023-08-11
36286411900000
2016-02-04
2023-08-11
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2016-02-04
2023-08-11
4634B - SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
2016-02-04
2023-08-11
10 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
2016-02-04
2023-08-11
11 - PRODUKCJA NAPOJÓW
2016-02-04
2023-08-11
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-02-04
2023-08-11
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2016-02-04
2023-08-11
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2016-02-04
2023-08-11
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2016-02-04
2023-08-11
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2016-02-04
2023-08-11
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2016-02-04
2023-08-11
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-02-04
2023-08-11
AQUA VIVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DYSTRYBUCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-02-04
2023-08-11
UL. KAROLA DARWINA, 8, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie