KRS 0000460994
NIP5472146363
REGON24325608500000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "ŻYCIE O WIĘKSZYM ZNACZENIU"
Krótka nazwaNA RZECZ DZIAŁAŃ PROZDROWOTNYCH I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "ŻYCIE O WIĘKSZYM ZNACZENIU"
Data rejestracji 06 maj 2013 (11 lat temu) 06 maj 2013
Data usunięcia 29 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres PL. WOLNOŚCI, 12, ŁÓDŹ, 91-416, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email PIOTRMOSIO@GMAIL.COM
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEIRENA RDZONEK
Członek Organu Nadzoru
2013-05-06
2020-07-29
KATARZYNA MOSIO
Członek Organu Nadzoru
2013-05-06
2020-07-29
KATARZYNA TANASIEWICZ BRYKCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-06
2014-06-24
ZOFIA GOTOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2014-06-24
2019-09-02
DIETMAR WOLFGANG DAHMEN
Prokurent
2015-04-17
2019-09-02
ŁĄCZNA, PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEDNĄ Z TYCH OSÓB MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU LUB SKARBNIK ZARZĄDU.
PIOTR MOSIO
PREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2020-07-29
ARTUR RDZONEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-05-06
2020-07-29
JAN BRYKCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-06
2019-09-02
JOANNA ANNA ŚCIEBURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-06
2019-09-02
ARKADIUSZ PILARZ
SKARBNIK
2013-05-06
2015-04-17
MIROSŁAW GALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-06
2019-09-02
PIOTR GOTOWICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-06
2019-09-02
2013-05-06
2015-04-17
S. BATOREGO, 8, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie