KRS 0000259554
NIP9542559168
REGON24038689300000
NazwaMULTIBETON-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTIBETON-POLSKA
Data rejestracji 29 cze 2006 (18 lat temu) 29 cze 2006
Data usunięcia 19 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAGÓRSKA, 159, TARNOWSKIE GÓRY, 42-600, TARNOWSKIE GÓRY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMIROSŁAW ADAM GLUCH
Wspólnik
2006-06-29
2010-08-20
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500,00 ZŁ
WOJCIECH WACŁAW EJBICH
Wspólnik
2006-06-29
2009-03-31
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 17.500,00 ZŁ
ADAM IRENEUSZ HORZELA
Wspólnik
2007-03-15
2008-02-29
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
ALFRED STANISŁAW GRYGIERCZYK
Wspólnik
2009-03-31
2014-05-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00;-ZŁ
JACEK KŁOSIŃSKI
Wspólnik
2011-06-27
2014-05-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00;-ZŁ
KLAUDIA ANNA BROMBEREK
Wspólnik
2014-05-16
2023-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00;-ZŁ
KLAUDIA ANNA BROMBEREK
Prokurent
2014-05-16
2023-09-19
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MIROSŁAW ADAM GLUCH
PREZES ZARZĄDU
2006-06-29
2007-01-26
WOJCIECH WACŁAW EJBICH
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-29
2007-01-26
ALFRED STANISŁAW GRYGIERCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-01-26
2014-05-16
ADAM KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-16
2017-05-23
2006-06-29
2008-02-29
"MULTI-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-29
2006-08-09
HUBERTA, 11, KATOWICE, 40-534, KATOWICE, POLSKA
2006-08-09
2009-03-31
NISKA, 6, KATOWICE, 40-678, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie