KRS 0000597110
NIP6351837264
REGON36354938300000
NazwaID'EAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaID'EAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 sty 2016 (9 lat temu) 21 sty 2016
Data usunięcia 06 mar 2023 06 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WIŚNIOWA, 1, ŻERNICA, 44-144, ŻERNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6351837264
data rejestracji 01 lut 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOCZESŁAW SPYRA
Wspólnik
2016-01-21
2023-03-06
MIROSŁAW GLUCH
Wspólnik
2016-01-21
2023-03-06
STANISŁAW WOSIŃSKI
Wspólnik
2016-01-21
2018-10-08
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Wspólnik
2017-02-10
2023-03-06
1974-02-08
JACEK RYSZARD GRONEK
Wspólnik
2018-10-08
2023-03-06
RAFAŁ CIEŚLAWSKI
Prokurent
2017-03-24
2018-10-08
PROKURA SAMOISTNA
ŁUKASZ MERTA
Prokurent
2018-10-08
2023-03-06
PROKURA SAMOISTNA
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Beneficjent
1974-02-08
MIROSŁAW GLUCH
Beneficjent
JACEK RYSZARD GRONEK
reprezentant
MIROSŁAW GLUCH
reprezentant
MICHAŁ DAWID KICIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MIROSŁAW GLUCH
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2016-01-21
2023-03-06
36286411900000
2016-01-21
2018-10-08
AQUA VIVRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRODUKCJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-01-21
2018-10-08
UL. KAROLA DARWINA, 8, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie