KRS 0000333979
NIP7740003074
REGON00137300000000
NazwaCEGIELNIE KUTNOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCEGIELNIE KUTNOWSKIE
Data rejestracji 12 sie 2009 (15 lat temu) 12 sie 2009
Data usunięcia 14 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1, KASZEWY KOŚCIELNE, 99-314, KRZYŻANÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2332Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #0322Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUKRYSTYNA JURCZAK
Beneficjent
KRYSTYNA JURCZAK
reprezentant
SKARB PAŃSTWA
Wspólnik
2009-08-12
2021-09-14
12.000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 600.000,00 ZŁOTYCH
ALINA NOWACZYK GALIŃSKA
Likwidator
2011-12-28
2013-08-22
KRYSTYNA JURCZAK
Likwidator
2013-08-22
2021-09-14
KRYSTYNA JURCZAK
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
JERZY MIROSŁAW IGIELSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-08-12
2011-12-28
2009-08-12
2011-12-28
CEGIELNIE KUTNOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie